Акционеры:
Алтушкин Игорь Алексеевич — 29,9999%
Печененко Владимир Владимирович — 19,9989%
Семкин Александр Владимирович — 19,9989%
Скубаков Сергей Вадимович — 15,8656%
Гайворонская Ирина Николаевна — 13,2763%
Соловьев Антон Юрьевич
Председатель Правления, Президент
Подробнее
Дата рождения: 29.07.1973
Образование: высшее, СИНХ, экономист, 1995.
Карьера
Ведущий экономист в отделе ценных бумаг
26.12.1995 — 17.04.1997
Ведущий экономист в Управлении активных операций
18.04.1997 — 13.08.1997
Ведущий трейдер группы трейдеров Управления активных операций
14.08.1997 — 03.05.1998
Начальник отдела операций с ценными бумагами
04.05.1998 — 02.06.1999
Начальник казначейства
03.06.1999 — 09.11.1999
Вице-президент
10.11.1999 — 13.03.2005
Вице-президент, финансовый директор
14.03.2005 — 17.08.2010
Президент
18.08.2010 – н.в.
Хобби: книги, музыка
Проекты в УБРиР: Переход банка на МСФО, Система мотивации персонала, Оптимизация организационной структуры
Крохин Алексей Геннадьевич
Вице-президент, член Правления
Подробнее
Дата рождения: 03.08.1973
Образование: высшее, СИНХ, экономист, 1994.
Карьера
Главный экономист-заместитель начальника отдела методологии и развития банковских технологий Службы внутреннего контроля ОАО «УБРиР»
15.05.2001 — 28.02.2002
Начальник отдела методологии и развития банковских технологий Службы внутреннего контроля ОАО «УБРиР»
01.03.2002 — 01.09.2002
Начальник организационно-аналитического отдела Службы внутреннего контроля ОАО «УБРиР»
02.09.2002 — 13.04.2003
Начальник управления обработки и контроля финансовых операций ОАО «УБРиР»
14.04.2003 — 15.01.2004
Советник Председателя Правления ЗАО «ССБ»
19.01.2004 — 18.02.2004
Заместитель Председателя Правления ЗАО «ССБ»
19.02.2004 — 08.03.2004
Председатель Правления, Член Наблюдательного Совета ЗАО «ССБ»
09.03.2004 — 29.12.2005
Директор филиала «ССБ» ОАО «УБРиР»
30.12.2005 — 20.02.2006
Вице-президент – директор филиала «ССБ» ОАО «УБРиР»
21.02.2006 — 06.04.2006
Вице-президент
07.04.2006 — н.в.
Хобби: Футбол, активный отдых
Проекты в УБРиР: Объединение УБРиР и Свердлсоцбанка, Повышение корпоративной культуры, Деятельность УБРиР в профессиональных ассоциациях участников финансового рынка
Миронов Юрий Петрович
Вице-президент, член Правления
Подробнее
Дата рождения: 23.05.1957
Образование: высшее, УПИ им.Кирова.
Карьера
Начальник управления информатизации ОАО «УБРиР»
27.05.1999 — 30.09.2002
01.10.2002 — 14.04.2004
Начальник управления информационных технологий ОАО «УБРиР»
15.04.2004 — 14.02.2005
Советник президента по информационным технологиям ОАО «УБРиР»
15.02.2005 — 13.03.2006
Советник президента по информационным технологиям – директор департамента операций, банковских и информационных технологий ОАО «УБРиР»
14.03.2006 — 29.03.2006
Вице-президент – директор департамента операций, банковских и информационных технологий
30.03.2006 — 16.07.2018
Вице-президент
17.07.2018 — н.в.
Хобби: Футбол
Проекты в УБРиР: Внедрение системы SAP, Автоматизация бизнес-процессов
Овчинников Алексей Юрьевич
Вице-президент, член Правления
Подробнее
Дата рождения: 25.06.1971
Образование: Высшее, УрГЭУ-СИНХ, экономист, 1994.
Карьера
Начальник отдела банковских карт ОАО «УБРиР»
09.08.1999 — 31.01.2001
Заместитель начальника управления банковских услуг частным лицам ОАО «УБРиР»
01.02.2001 — 30.10.2001
Начальник управления внедрения карточных продуктов ОАО «УБРиР»
11.07.2002 — 14.02.2005
Директор департамента розничных услуг ОАО «УБРиР»
15.02.2005 — 14.01.2007
Вице-президент-директор департамента розничных услуг
15.01.2007 — 16.07.2018
Вице-президент
17.07.2018 — н.в.
Хобби: Рыбалка, активный отдых
Проекты в УБРиР: Системы удаленного обслуживания клиентов, Создание одной из самых разветвленных в России банковских сетей продаж услуг, банкоматов и платежных терминалов, Ко-брендинговые проекты на банковских картах, программы лояльности, Вступление в международные платежные системы Visa и MasterCard, Запуск потребительского кредитования
Икряников Алексей Викторович
Вице-президент, член Правления
Подробнее
Дата рождения: 29.04.1970
Образование: Высшее, УГТУ.
Карьера
Начальник отдела по работе с филиалами и дополнительными офисами ОАО «УБРиР»
21.09.1999 — 31.01.2001
Начальник управления регионального развития ОАО «УБРиР»
01.02.2001 — 10.07.2002
Директор департамента по продаже банковских услуг ОАО «УБРиР»
11.07.2002 — 14.02.2005
Директор департамента по работе с корпоративными клиентами ОАО «УБРиР»
15.02.2005 — 14.01.2007
Вице-президент-директор департамента по работе с корпоративными клиентами
15.01.2007 — 16.07.2018
Вице-президент
17.07.2018 — н.в.
Хобби: Футбол, рыбалка
Проекты в УБРиР: Введение CRM, Кредитование МСБ
Пластинин Александр Владиславович
Вице-президент – директор казначейства, член Правления
Подробнее
Дата рождения: 25.07.1967
Образование: высшее, УрГУ им.Горького, механик, математик-прикладник, 1991.
Карьера
Начальник управления ценных бумаг ОАО «УБРиР»
04.03.2002 — 03.02.2003
Директор инвестиционного департамента ОАО «УБРиР»
04.02.2003 — 14.02.2005
Директор казначейства ОАО «УБРиР»
15.02.2005 — 14.01.2007
Вице-президент – директор казначейства
15.01.2007 — н.в.
Хобби: Спелеология, активный туризм
Проекты в УБРиР: Внедрение систем Интернет-трейдинга, Управление портфелем ценных бумаг, Доверительное управление, ОФБУ (по итогам 2005-2006 годов «Базовые отрасли» – лучший фонд России)
Сиразов Марат Робертович
Вице-президент, член Правления
Подробнее
Дата рождения: 15.07.1974
Образование: высшее, УрГЭУ-СИНХ, экономист 1995.
Карьера
Заместитель главного бухгалтера ОАО «УБРиР»
29.02.2000 — 06.08.2002
Заместитель главного бухгалтера – начальник управления планирования, учета и анализа по учетной политике ОАО «УБРиР»
07.08.2002 — 31.08.2003
Заместитель главного бухгалтера – начальник управления планирования, учета и анализа ОАО «УБРиР»
01.09.2003 — 21.10.2004
Главный бухгалтер
22.10.2004 — 24.04.2018
Вице-президент
25.04.2018 — н.в.
Хобби: Лыжи
Проекты в УБРиР: Централизация бухгалтерского учета, Введение электронного документооборота
Подписывайтесь на телеграм-канал Финсайд и потом не говорите, что вас не предупреждали: https://t.me/finside.
Сообщить о мошенниках или задать вопрос Памятка о возврате от мошенников Телеграм-канал и чат Вкладер Белый список инвестиций Чёрный список брокеров Чёрный список пирамид и лохотронов Чёрный список телеграм-каналов Чёрный список юристов